KRS 0000315791
NIP9452116303
REGON12079801900000
NazwaENO-ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENO-ART
Data rejestracji 15 paź 2008 (16 lat temu) 15 paź 2008
Data usunięcia 04 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 178, GRABÓWKI, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJISTEFANO - LASAPONARA
Beneficjent
1958-02-28
DOROTA AGNIESZKA HUBKA-WÓJCIK
Beneficjent
STEFANO - LASAPONARA
reprezentant
1958-02-28
DOROTA AGNIESZKA HUBKA WÓJCIK
Wspólnik
2008-10-15
2021-02-04
950 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
STEFANO LASAPONARA
Wspólnik
2009-09-09
2021-02-04
1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 77.500 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
BOŻENA KATARZYNA KORTYNA
Prokurent
2009-09-09
2010-04-29
SAMODZIELNA
STEFANO - LASAPONARA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
DOROTA AGNIESZKA HUBKA-WÓJCIK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji§ 13 UST. 3 DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
DOROTA AGNIESZKA HUBKA WÓJCIK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2010-04-29
DOROTA AGNIESZKA HUBKA WÓJCIK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2010-09-15
STEFANO LASAPONARA
PREZES ZARZĄDU
2010-04-29
2021-02-04
2008-10-15
2009-09-09
MŁYŃSKA, 12, KRAKÓW, 31-474, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie