KRS 0000411867
NazwaPRIVATE BANKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRIVATE BANKERS
Data rejestracji 20 lut 2012 (13 lat temu) 20 lut 2012
Data usunięcia 09 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres TRAUGUTTA, 17, POZNAŃ, 61-514, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEGRZEGORZ JULIUSZ OSIECKI
Wspólnik
2012-02-20
2014-05-09
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450 ZŁ
DARIUSZ KUZYK
Wspólnik
2012-02-20
2014-05-09
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550 ZŁ
GRZEGORZ JULIUSZ OSIECKI
Likwidator
2013-03-29
2014-05-09
DARIUSZ KUZYK
Likwidator
2013-03-29
2014-05-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DARIUSZ KUZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2013-03-29
GRZEGORZ JULIUSZ OSIECKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2012-02-20
2013-03-29
2012-02-20
2013-03-29
PRIVATE BANKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie