KRS 0000386553
NIP7831672711
REGON30174488000000
NazwaRE-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRE-BROKER
Data rejestracji 19 maj 2011 (13 lat temu) 19 maj 2011
Data usunięcia 25 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYSŁOWA, 28, POZNAŃ, 61-579, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPATRYCJA JOANNA GRACZYK
Wspólnik
2011-05-19
2011-12-02
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁ
GRZEGORZ JULIUSZ OSIECKI
Wspólnik
2011-05-19
2011-12-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ
MACIEJ SENDERKIEWICZ
Wspólnik
2011-05-19
2019-06-25
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁ
MARZENA OZORKIEWICZ
Wspólnik
2011-12-14
2019-06-25
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PATRYCJA JOANNA GRACZYK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2011-10-11
GRZEGORZ JULIUSZ OSIECKI
VICE-PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2011-12-14
MACIEJ SENDERKIEWICZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2011-05-19
2011-12-02
MACIEJ SENDERKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-02
2013-11-04
MARZENA OZORKIEWICZ
VICE-PREZES ZARZĄDU
2011-12-14
2013-03-14
2011-05-19
2011-12-02
UMIŃSKIEGO, 10 E, POZNAŃ, 61-517, POZNAŃ, POLSKA
2011-12-02
2012-03-12
WIERZBIĘCICE, 44A, POZNAŃ, 61-568, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie