KRS 0000410785
NIP6342807513
NazwaTOWARZYSTWO GOSPODARCZE SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTOWARZYSTWO GOSPODARCZE SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA
Data rejestracji 09 lut 2012 (13 lat temu) 09 lut 2012
Data usunięcia 17 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres T.KOŚCIUSZKI, 30, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAADAM HENRYK GORSZANÓW
Likwidator
2013-07-30
2014-02-17
STANISŁAW FLORIAN TYRAŁA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2014-02-17
DARIUSZ JAROSŁAW SZPAKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2014-02-17
TOMASZ MICHAŁ CAPUTA
Członek Organu Nadzoru
2012-02-09
2014-02-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH W IMIENIU TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO UPRAWNIWNI SĄ - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA GOSPODARCZEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
ADAM HENRYK GORSZANÓW
PREZES ZARZĄDU
2012-02-09
2013-07-30
ANNA WOJTALA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-09
2013-07-30
ANTONI ROCH PIECHOTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-09
2013-07-30
WOJCIECH GRZEGORZ SZMYD
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-09
2013-07-30
RENATA JOANNA PŁOŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-09
2013-07-30
2012-02-09
2013-07-30
TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SPRZEDAWCÓW POLSKIEGO WĘGLA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie