KRS 0000006929
NIP5840301120
REGON19060854700000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI "NORDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI "NORDOM"
Data rejestracji 19 kwi 2001 (23 lata temu) 19 kwi 2001
Data usunięcia 08 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SPICHRZOWA, 13, GDAŃSK, 80-750, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #9609 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRYSTYNA BOTH
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2011-03-22
BOGUSŁAW KNIAŹ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2012-08-08
ANNA WOJTALA
Członek Organu Nadzoru
2011-03-22
2012-08-08
WŁADYSŁAW SOROKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2012-08-08
GENOWEFA MARIA PIWOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2011-03-22
PAWEŁ TADANIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2011-03-22
JADWIGA ROMPA
Członek Organu Nadzoru
2001-04-19
2011-03-22
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WĘGLOBUD" S.A.
Wspólnik
2001-04-19
2012-08-08
6.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 620.000 ZŁOTYCH
810003359
ANNA WOJTALA
Wspólnik
2001-04-19
2012-08-08
1550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 155.000 ZŁOTYCH
TERESA STEINKE
Prokurent
2002-03-04
2003-09-10
PROKURA ŁĄCZNA
JOANNA DOROTA MARIAŃSKA
Prokurent
2004-03-22
2005-06-02
SAMOISTNA
BARBARA CIESIELSKA
Prokurent
2005-06-02
2012-08-08
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR ANTONI MĄDRALA
Likwidator
2011-03-22
2012-08-08
JACEK CZAPIEWSKI
Powiernik
2006-05-31
2011-02-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI PREZES I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU. DLA WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ I SKUTECZNOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SĄ UPOWAŻNIENI DO DZIAŁANIA ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
DARIUSZ ROMUALD CZYŻEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-06-28
2003-09-10
WŁODZIMIERZ JAKUBOWSKI
ZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU
2002-06-28
2003-03-17
BOŻENA MARIA LIPNICKA
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2003-04-23
2003-09-10
BOGUSŁAW FLORIAN KNIAŹ
PREZES ZARZĄDU
2001-04-19
2002-06-28
DARIUSZ ROMUALD CZYŻEWSKI
ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
2001-04-19
2002-06-28
BOŻENA MARIA LIPNICKA
PREZES ZARZĄDU
2003-09-10
2003-09-11
BOGUSŁAW FLORIAN KNIAŹ
PREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2011-03-22
PIOTR ANTONI MĄDRALA
VICEPREZES ZARZĄDU
2003-09-11
2011-03-22
2001-04-19
2006-05-31
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI "NORDOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-04-19
2006-09-18
GRUNWALDZKA, 491, GDAŃSK, 80-309, GDAŃSK, POLSKA
2006-09-18
2011-02-14
JAGIELLOŃSKA, 44, GDAŃSK, 80-366, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie