KRS 0000409625
NIP5170322099
REGON18057205300000
Nazwa"SICILIA" ROMANOW I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"SICILIA" ROMANOW I WSPÓLNICY
Data rejestracji 27 sty 2012 (13 lat temu) 27 sty 2012
Data usunięcia 01 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres MICKIEWICZA, 9, RZESZÓW, 35-064, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ JERZY ŚLIWIŃSKI
Wspólnik
2012-01-27
2012-07-12
GRAŻYNA JOANNA ŚLIWIŃSKA
Wspólnik
2012-01-27
2012-02-17
TOMASZ PIOTR PODMIOTKO
Wspólnik
2012-02-17
2013-03-25
LESŁAW MAREK KULA
Wspólnik
2012-07-12
2014-04-28
HANNA KULA JURCZYŃSKA
Wspólnik
2013-03-25
2014-05-09
JACEK ROMANOW
Wspólnik
2014-04-28
2018-06-01
PAWEŁ BĄCZEK
Wspólnik
2014-04-28
2016-07-01
ANNA PEROŃCZYK BEDNARZ
Wspólnik
2014-05-09
2016-07-01
DANUTA ŁUKAWSKA
Wspólnik
2016-07-01
2018-06-01
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
JANUSZ JERZY ŚLIWIŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-27
2012-07-12
GRAŻYNA JOANNA ŚLIWIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2012-01-27
2012-02-17
TOMASZ PIOTR PODMIOTKO
Członek Organu Reprezentacji
2012-02-17
2013-03-25
LESŁAW MAREK KULA
Członek Organu Reprezentacji
2012-07-12
2014-04-28
HANNA KULA JURCZYŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-03-25
2014-05-09
PAWEŁ BĄCZEK
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-28
2016-07-01
JACEK ROMANOW
Członek Organu Reprezentacji
2014-04-28
2018-06-01
ANNA PEROŃCZYK BEDNARZ
Członek Organu Reprezentacji
2014-05-09
2016-07-01
DANUTA ŁUKAWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2016-07-01
2018-06-01
2012-01-27
2012-02-17
VIVA JANUSZ ŚLIWIŃSKI I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
2012-02-17
2013-03-25
VIVA TOMASZ PODMIOTKO I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
2013-03-25
2014-04-28
VIVA KULA I WSPÓLNIK SPÓŁKA JAWNA
2012-01-27
2012-02-17
8, PALIKÓWKA, 36-073, STRAŻÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie