KRS 0000407030
NIP8513159649
REGON32115068500000
NazwaBENPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBENPOL
Data rejestracji 30 gru 2011 (13 lat temu) 30 gru 2011
Data usunięcia 08 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAROLA MIARKI, 4, SZCZECIN, 71-076, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWABERNARDA WIEWIÓRSKA
Wspólnik
2011-12-30
2014-04-09
85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.250,00 ZŁ.
JAN BERNARD ZIÓŁKOWSKI
Wspólnik
2011-12-30
2021-06-08
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANDRZEJ STANISŁAW MLECZEK
Wspólnik
2014-04-09
2016-11-29
65 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ
RAFAŁ JAN KOSECKI
Wspólnik
2014-04-09
2016-11-29
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
RAFAŁ OLGIERD MYŚLIWIEC
Wspólnik
2016-11-29
2018-05-24
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
PATRYK MAJSAKOWSKI
Wspólnik
2018-05-24
2021-06-08
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN BERNARD ZIÓŁKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-12-30
2016-11-29
RAFAŁ OLGIERD MYŚLIWIEC
PREZES ZARZĄDU
2016-11-29
2018-05-24
PATRYK MAJSAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-05-24
2021-06-08
2011-12-30
2016-11-29
BRONOWICKA, 27, SZCZECIN, 70-012, SZCZECIN, POLSKA
2016-11-29
2018-05-24
PL. ZWYCIĘSTWA, 1, SZCZECIN, 70-233, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie