KRS 0000406933
NIP8133670910
REGON18080146000000
NazwaREHAMED-CENTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaREHAMED-CENTER
Data rejestracji 29 gru 2011 (13 lat temu) 29 gru 2011
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 66 A, TAJĘCINA, 36-002, TAJĘCINA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8133670910
data rejestracji 01 sty 2012
status Zwolniony
04249000050000460044624428
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
67249000050000452057262569
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #862 PRAKTYKA LEKARSKA #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJRADOSŁAW WALAS
Prokurent
2011-12-29
2016-06-22
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
RADOSŁAW WALAS
Beneficjent
RYSZARD WALAS
Beneficjent
RADOSŁAW WALAS
reprezentant
RYSZARD WALAS
reprezentant
WOJCIECH STANISŁAW RUSEK
reprezentant
WOJCIECH STANISŁAW RUSEK
Wspólnik
2011-12-29
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ 20.000,00 ZŁ
ALINA TERESA WINNICKA WALAS
Wspólnik
2012-04-16
2018-10-18
160 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 500,00 ZŁ KAŻDY (SŁOWNIE: PIĘĆSET ZŁOTYCH) I ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ)
RYSZARD WALAS
Wspólnik
2018-10-18
102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000 ZŁ
RADOSŁAW WALAS
Wspólnik
2018-10-18
58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.000 ZŁ
RADOSŁAW WALAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD WALAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I WIEDZY W IMIENIU SPÓŁKI W PEŁNYM ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA KONTRAKTÓW, UMÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH, WEKSLI, CZEKÓW, PRZEKAZÓW, PEŁNOMOCNICTW I INNYCH DOKUMENTÓW ORAZ POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA PROKURENTA UPOWAŻONIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WOJCIECH STANISŁAW RUSEK
PREZES ZARZĄDU
2011-12-29
ALINA TERESA WINNICKA WALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-29
2013-07-05
ALINA TERESA WINNICKA WALAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-07-05
2018-10-18
RYSZARD WALAS
WICEPREZES ZARZĄDU
2018-10-18
RADOSŁAW WALAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-10-18
2011-12-29
2013-07-05
POGODNE WZGÓRZE, 12, RZESZÓW, 35-317, RZESZÓW, POLSKA
Utworzenie innowacyjnej Kliniki Rehabilitacyjnej w Tajęcinie k. Rzeszowa
9 142 993,10 zł
4 329 997,75 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
1.1. Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie