KRS 0000406245
NIP8971780453
REGON02179825000000
NazwaEUROPEJSKA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEUROPEJSKA ENERGIA
Data rejestracji 04 sty 2012 (13 lat temu) 04 sty 2012
Data usunięcia 25 mar 2024 25 mar 2024
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KONCERTOWA, 11, WARSZAWA, 02-787, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8971780453
data rejestracji 21 lut 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 wrz 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #741 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- KSIĘGOWA; DORADZTWO, ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #351 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #352 WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH; DYSTRYBUCJA I HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM #774 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘMARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
Beneficjent
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
reprezentant
RADOSŁAW KULIBOWSKI
Wspólnik
2012-01-04
2016-01-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
Wspólnik
2012-01-04
2012-09-10
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
KATARZYNA WIKTORIA WIŚNIEWSKA
Wspólnik
2012-09-10
2016-01-27
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
Wspólnik
2016-01-27
2024-03-25
100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: 1) W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2) W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JEŚLI LICZBA CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST WIĘKSZA NIŻ DWA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
PREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2012-09-10
RADOSŁAW KULIBOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-04
2012-09-10
RADOSŁAW KULIBOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2016-01-27
KATARZYNA WIKTORIA WIŚNIEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-09-10
2016-01-27
MARIUSZ JAROSŁAW KOLWAS
PREZES ZARZĄDU
2016-01-27
2024-03-25
2012-01-04
2012-09-10
ŚWIDNICKA, 19, WROCŁAW, 50-066, WROCŁAW, POLSKA
2012-09-10
2016-01-27
MOSIĘŻNA, 29, WROCŁAW, 53-441, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie