KRS 0000405829
NIP5222993429
REGON14592370300000
NazwaCOMP CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMP CENTRUM INNOWACJI
Data rejestracji 20 gru 2011 (13 lat temu) 20 gru 2011
Data usunięcia 12 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JUTRZENKI, 116, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 176703000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5222993429
data rejestracji 01 cze 2012
status Czynny
15114021050000232154001006
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
23175000090000000038712478
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
26114021050000232154001002
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
26175000090000000029870292
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
29175000090000000020030364
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
33175000090000000033604084
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
42114021050000232154001005
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
53114021050000232154001001
mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa
Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA
55175000090000000029102694
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
60175000090000000020030388
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHROBERT PAWEŁ TOMASZEWSKI
Beneficjent
ROBERT PAWEŁ TOMASZEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
NATALIA AGATA EASTWOOD
Prokurent
2018-06-28
2019-06-14
PROKURA SAMOISTNA
Wspólnik
2011-12-20
2024-09-12
176.703 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.703.000,00 ZŁ
01249919000000
Wspólnik
2014-12-19
2024-03-04
72.651 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 72.651.000,00 ZŁOTYCH
27003633600000
ROBERT PAWEŁ TOMASZEWSKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ZWIĄZKU Z BRAKIEM MOŻLIWOŚCI USTALENIA OSÓB FIZYCZNYCH OKREŚLONYCH W TIRED 1,2,3,4 ART. 2 UST. 2 PKT. 1 LITERA A
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT PAWEŁ TOMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2021-11-05
2024-09-12
JACEK WŁODZIMIERZ PAPAJ
PREZES ZARZĄDU
2011-12-20
2016-06-16
JACEK ANTONI RODAK
PREZES ZARZĄDU
2016-06-16
2021-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie