KRS 0000405297
NIP9721237429
REGON30199608000000
NazwaSHINSEI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaSHINSEI CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 19 gru 2011 (13 lat temu) 19 gru 2011
Data usunięcia 26 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGOWspólnik
2011-12-19
2019-09-26
30194720600000
ADRIANA MAGDALENA OLSZOWIEC
Wspólnik
2011-12-19
2015-05-21
MACIEJ OLAF KANERT
Wspólnik
2011-12-19
2015-05-21
WOJCIECH OLSZOWIEC
Wspólnik
2015-05-21
2017-04-04
ANDRZEJ JERZY SZUBIŃSKI
Wspólnik
2017-04-04
2019-09-26
Wspólnik
2015-09-15
2019-09-26
30188792900000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ
Członek Organu Reprezentacji
2011-12-19
2019-09-26
30194720600000
2011-12-19
2015-09-15
WŁADYSŁAWA SYROKOMLI, 5, POZNAŃ, 60-681, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie