KRS 0000250315
NIP7822513953
REGON30157553200000
NazwaPOLHAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOLHAS
Data rejestracji 08 lut 2006 (19 lat temu) 08 lut 2006
Data usunięcia 17 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 7, POZNAŃ, 61-894, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMSŁAWOMIR KACZMAREK
Wspólnik
2006-02-08
2007-12-17
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
FUNDACJA PRO SCIENTIAE
Wspólnik
2007-12-17
2010-10-25
100 50.000,00 PLN
DARIUSZ AUGUSTYNIAK
Wspólnik
2010-10-25
2015-08-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
MONIKA HOHM
Wspólnik
2010-10-25
2015-06-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EMILIAN PRZYMUSZAŁA
Wspólnik
2015-06-23
2016-04-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ
MACIEJ MARIUSZ ŁĘGOWSKI
Wspólnik
2016-04-20
2020-11-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ ZARZĄD.
SŁAWOMIR KACZMAREK
PREZES ZARZĄDU
2006-02-08
2007-12-17
PRZEMYSŁAW JACEK ILUKOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2007-12-17
2010-10-25
DARIUSZ AUGUSTYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-25
2013-04-17
PRZEMYSŁAW SKRZYPNIAK
PREZES ZARZĄDU
2013-04-17
2015-06-23
EMILIAN PRZYMUSZAŁA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-23
2016-04-20
MACIEJ MARIUSZ ŁĘGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-04-20
2020-11-25
2006-02-08
2008-03-14
BIOSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-03-14
2010-10-25
NORDBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-02-08
2006-06-28
SZKOLNA, 18, CHYBY, 62-081, PRZEŹMIEROWO, POLSKA
2006-06-28
2007-12-17
CZYŻEWSKIEGO, 25, GDAŃSK, 80-336, GDAŃSK, POLSKA
2007-12-17
2010-10-25
GŁOGOWSKA, 30, POZNAŃ, 60-736, POZNAŃ, POLSKA
2010-10-25
2015-06-23
WARSZAWSKA, 39/41, POZNAŃ, 61-028, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie