KRS 0000402056
NIP5263071649
REGON14587892500000
NazwaELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SPÓŁKA AKCYJNA
Data rejestracji 15 lis 2011 (13 lat temu) 15 lis 2011
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres ARCHITEKTÓW, 52, GLIWICE, 44-151, GLIWICE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NUSLE, NAM HRDINU, 1693, PRAGA, 140 00, PRAHA 4, REPUBLIKA CZESKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#2829Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2892Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO #2732Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2711Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓWTOMAS PROKOP
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-11-15
2015-12-03
MARIOLA REGINA FABER
Likwidator
2015-12-03
2017-12-20
LADISLAV JIRKU
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2017-12-20
FRANTISEK MARUSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2014-07-24
JAN SPRINGL
Członek Organu Nadzoru
2011-11-15
2014-07-24
TOMAS MARECEK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-12-20
JAN SOBOTKA
Członek Organu Nadzoru
2014-07-24
2017-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU RAZEM Z DALSZYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PREZESEM ZARZĄDU, LUB, W PRZYPADKU (I) UMÓW Z INSTYTUCJAMI FINANSOWYMI, (II) CZYNNOŚCI WOBEC ORGANÓW ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ZWIĄZANYCH Z PODATKAMI, UBEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM LUB ZDROWOTNYM, (III) UMÓW O DZIEŁO, KTÓRYCH CENA ZA WYKONANIE DZIEŁA NIE PRZEKROCZY 10 MIL. KORON CZESKICH LUB (IV) UMÓW O DZIERŻAWIE, KTÓRYCH DZIERŻAWA NIE PRZEKROCZY 10 TYS. KORON CZESKICH/MIESIĄC A OKRES WYPOWIEDZENIOWY NIE PRZEKROCZY 3 MIESIĄCE, JAKIKOLWIEK CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRZY PODPISYWANIU W IMIENIU SPÓŁKI PODPISUJĄCY ZAŁĄCZY SWÓJ PODPIS DO FIRMY HANDLOWEJ SPÓŁKI.
JAN SOBOTKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-15
2014-07-24
LUDEK VALTR
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-07-24
2015-12-03
KAREL MORA
PREZES ZARZĄDU
2011-11-15
2015-12-03
TOMAS MARECEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-15
2014-07-24
JIRI NOVACEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-11-15
2015-12-03
MARTIN JANOVSKY
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-07-24
2015-12-03
RADIM KOTLAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-11-15
2015-12-03
2011-11-15
2015-12-03
ELEKTRIZACE ŽELEZNIC PRAHA A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2011-11-15
2012-04-04
WIEJSKA, 17, WARSZAWA, 00-480, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie