KRS 0000218485
NIP6312431569
REGON27831214900000
NazwaMJK M.MATOGA, J.SZULAKOWSKI, K.SKÓRCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaMJK M.MATOGA, J.SZULAKOWSKI, K.SKÓRCZYŃSKI
Data rejestracji 29 wrz 2004 (20 lat temu) 29 wrz 2004
Data usunięcia 28 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ARCHITEKTÓW, 52, GLIWICE, 44-151, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #34 PRODUKCJA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRZYCZEP I NACZEP #36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #45 BUDOWNICTWO #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAMARIAN PIOTR MATOGA
Likwidator
2005-10-07
2007-03-08
MARIAN PIOTR MATOGA
Likwidator
2007-03-15
2009-07-03
MARIAN PIOTR MATOGA
Wspólnik
2004-09-29
2009-07-03
JERZY OSKAR SZULAKOWSKI
Wspólnik
2004-09-29
2020-01-28
KAZIMIERZ JÓZEF SKÓRCZYŃSKI
Wspólnik
2004-09-29
2020-01-28
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY, PRZY CZYM SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH WSPÓLNIKÓW TJ. M.MATOGA I J.SZULAKOWSKI LUB M.MATOGA I K.SKÓRCZYŃSKI LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I PROKURENTA
MARIAN PIOTR MATOGA
Członek Organu Reprezentacji
2004-09-29
2005-10-07
JERZY OSKAR SZULAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-09-29
2005-10-07
KAZIMIERZ JÓZEF SKÓRCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2004-09-29
2005-10-07
MARIAN PIOTR MATOGA
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-08
2007-03-15
JERZY OSKAR SZULAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-08
2007-03-15
KAZIMIERZ JÓZEF SKÓRCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-03-08
2007-03-15
JERZY OSKAR SZULAKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-07-03
2015-05-08
KAZIMIERZ JÓZEF SKÓRCZYŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2009-07-03
2015-05-08
2004-09-29
2005-10-07
MJK M.MATOGA, J.SZULAKOWSKI, K.SKÓRCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA
2005-10-07
2007-03-08
MJK M.MATOGA, J.SZULAKOWSKI, K.SKÓRCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie