KRS 0000398582
NIP8240002899
REGON00046858800000
NazwaSPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KORYTNICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKÓŁEK ROLNICZYCH W KORYTNICY
Data rejestracji 11 paź 2011 (13 lat temu) 11 paź 2011
Data usunięcia 29 mar 2013 29 mar 2013
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres WYZWOLENIA, 10, KORYTNICA, 07-120, KORYTNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEBOGUMIŁA WITKOWSKA
Likwidator
2012-11-14
2013-03-29
PAWEŁ BORATYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-11
2013-03-29
STANISŁAW ROGUSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-10-11
2013-03-29
STANISŁAW RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2011-10-11
2013-03-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.
STANISŁAW GAGO
PREZES ZARZĄDU
2011-10-11
2012-11-14
BOGUMIŁA WITKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-11
2012-11-14
MAREK KWIATKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-11
2012-11-14
2011-10-11
2012-11-14
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KORYTNICY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie