KRS 0000186593
NIP8240002959
REGON00039127100000
NazwaGMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KORYTNICY W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGMINNA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KORYTNICY
Data rejestracji 22 sty 2004 (21 lat temu) 22 sty 2004
Data usunięcia 14 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres UL. ADAMA MAŁKOWSKIEGO, 24, KORYTNICA, 07-120, KORYTNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWADAM ŁOPIŃSKI
Likwidator
2016-01-26
2016-11-14
RYSZARD LASKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2016-11-14
PAWEŁ GROMEK
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2008-10-24
ROMAN GODLEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2016-11-14
JAN JASZCZUR
Członek Organu Nadzoru
2004-01-22
2005-09-13
STANISŁAW KRZYSZTOF PIOTROWSKI
Członek Organu Nadzoru
2006-09-29
2016-11-14
HENRYK STANISŁAW GĄSIOREK
Członek Organu Nadzoru
2008-10-24
2016-11-14
JAN WŁADYSŁAW GAWOR
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2014-07-09
MIROSŁAW ROWICKI
Członek Organu Nadzoru
2010-10-01
2016-11-14
STANISŁAW RUDNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2016-11-14
STEFAN ŻELAZOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-07-09
2016-11-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK I PEŁNOMOCNIK
ANDRZEJ PIOTR RYCHLIK
PREZES ZARZĄDU
2004-01-22
2012-09-05
WIESŁAWA SZCZEŚNIK DELEGACZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-01-22
2010-10-01
MIECZYSŁAWA KRYSTYNA DOMŻAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU D/S HANDLU, GASTRONOMII, PRODUKCJI I USŁUG
2004-01-22
2010-10-01
ADAM ŁOPIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-05
2016-01-26
ZOFIA STRĄK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-09-05
2016-01-26
ELŻBIETA GÓRSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2016-01-26
ADAM ŁOPIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-10-01
2012-09-05
2004-01-22
2016-01-26
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KORYTNICY
2004-01-22
2015-04-14
SPÓŁDZIELCZA, 5, KORYTNICA, 07-120, KORYTNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie