KRS 0000397938
NIP9552323993
REGON32114502300000
NazwaBIURO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIURO PODATKOWE
Data rejestracji 03 paź 2011 (13 lat temu) 03 paź 2011
Data usunięcia 30 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 20, SZCZECIN, 70-462, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552323993
data rejestracji 19 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 lip 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (17)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #8030Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIMARCIN BURDA
Wspólnik
2011-10-03
2012-07-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ELŻBIETA HALINA BURDA
Wspólnik
2011-10-03
2021-07-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
MARCIN PRZEMYSŁAW ŚWIGOŃ
Wspólnik
2011-10-03
2012-07-27
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
Wspólnik
2011-10-03
2021-07-30
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.650,00 ZŁ
32071740500000
HALINA WÓJCIK
Wspólnik
2012-07-27
2019-12-19
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1700,00 ZŁ
BEATA OLEJNICZAK
Wspólnik
2019-12-19
2021-07-30
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA CZŁONKA ZARZĄDU I PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA SAMOISTNA
MARCIN BURDA
PREZES ZARZĄDU
2011-10-03
2012-07-27
GRZEGORZ OLEJNICZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-03
2021-07-30
HALINA WÓJCIK
PREZES
2012-07-27
2019-12-19
ELŻBIETA HALINA BURDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-03
2021-07-30
MARCIN PRZEMYSŁAW ŚWIGOŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-03
2012-07-27
2011-10-03
2012-07-27
DĄBROWSKIEGO, 28-31, SZCZECIN, 70-100, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie