KRS 0000392856
NIP9552318294
REGON32108997400000
NazwaYOLO OPTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYOLO OPTIC
Data rejestracji 02 sie 2011 (13 lat temu) 02 sie 2011
Data usunięcia 03 mar 2023 03 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 20, SZCZECIN, 70-462, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@ULICASOCZEWKOWA.PL
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNAOLGA PLAT
Wspólnik
2011-08-02
2016-11-25
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
KATARZYNA ANNA GŁOGOWSKA
Wspólnik
2011-08-02
2014-05-28
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
BARTOSZ GŁOGOWSKI
Wspólnik
2011-08-02
2023-03-03
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ.
BARTOSZ GŁOGOWSKI
Prokurent
2014-05-28
2023-03-03
PROKURA SAMOISTNA - JEDNOOSOBOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
OLGA PLAT
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-02
2014-05-28
KATARZYNA ANNA GŁOGOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-02
2014-05-28
BARTOSZ GŁOGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-08-02
2014-05-28
DOMINIKA MARIA SOWA
PREZES ZARZĄDU
2014-05-28
2016-11-25
WIESŁAWA NIEWIADA NEJMAN
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2020-04-22
2011-08-02
2014-05-28
WILD LAKE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-02
2014-05-28
BYDGOSKA, 1A, SZCZECIN, 70-011, SZCZECIN, POLSKA
3215.SEE-1.711.3.869124.2022.ARNI
2022-11-21
2022-12-02
3352.92 PLN
3215-SEW-2.723.11155.2017
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
3215.SEE-1.711.3.869124.2022.ARNI
2022-11-21
2022-12-02
1821.93 PLN
3215-SEW-2.723.3386.2018
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
3215.SEE-1.711.3.869124.2022.ARNI
2022-11-21
2022-12-02
34.4 PLN
3215-SEW-2.723.11154.2017
Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie