KRS 0000397365
NIP5222989600
REGON14581744400000
NazwaABC NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaABC NATURAL
Data rejestracji 28 wrz 2011 (13 lat temu) 28 wrz 2011
Data usunięcia 03 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORFANTEGO, 2 A, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #56 USŁUGI GASTRONOMICZNECONSTANTIN MAKAROV
Wspólnik
2011-09-28
2017-09-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 000 ZŁ
ARTUR KUCZBAJSKI
Wspólnik
2011-09-28
2022-02-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Wspólnik
2011-09-28
2022-02-03
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁOTYCH
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Likwidator
2020-10-16
2022-02-03
ARTUR KUCZBAJSKI
Likwidator
2020-10-16
2022-02-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ARTUR KUCZBAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-28
2020-10-16
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-28
2020-10-16
2011-09-28
2020-10-16
ABC NATURAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie