KRS 0000104185
NIP5252234527
REGON01751324900000
NazwaOKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOKTAGON
Data rejestracji 02 kwi 2002 (22 lata temu) 02 kwi 2002
Data usunięcia 20 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KORFANTEGO, 2A, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252234527
data rejestracji 01 maj 2002
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #472 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #479 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGOBOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Beneficjent
ARTUR KUCZBAJSKI
reprezentant
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
reprezentant
ARTUR KUCZBAJSKI
Beneficjent
MICHAŁ MAREK PISKORSKI
reprezentant
ARTUR KUCZBAJSKI
Wspólnik
2002-04-02
2023-07-20
60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000,00 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Wspólnik
2002-04-02
2023-07-20
40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000,00 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ARTUR KUCZBAJSKI
Likwidator
2021-11-30
2023-07-20
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Likwidator
2021-11-30
2023-07-20
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
40% UDZIAŁU W SPÓŁCE
ARTUR KUCZBAJSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
inne
60% UDZIAŁU W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR KUCZBAJSKI
PREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2021-11-30
BOGDAN ARTUR DUTKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2002-04-02
2021-11-30
MICHAŁ MAREK PISKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-30
2017-12-20
MICHAŁ MAREK PISKORSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-02-07
2021-11-30
2012-01-26
2012-03-05
KORFANTEGO, 2A, WARSZAWA, 01-496, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-02
2012-01-26
PROMYKA, 13, WARSZAWA, 01-604, WARSZAWA, POLSKA
2002-04-02
2021-11-30
OKTAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie