KRS 0000396615
NIP9721234997
REGON30192102300000
NazwaCENTURIA SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTURIA SOFTWARE
Data rejestracji 21 wrz 2011 (13 lat temu) 21 wrz 2011
Data usunięcia 20 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SARMACKA, 11, POZNAŃ, 61-616, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWspólnik
2011-09-21
2017-12-20
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
30088274600000
MIKOŁAJ MARIA JAŚKOWSKI
Wspólnik
2011-09-21
2012-02-14
249 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.450 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU JAKO JEGO PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-21
2017-12-20
PAWEŁ DAMIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-09-21
2017-12-20
2011-09-21
2017-06-06
RUBIEŻ, 46, POZNAŃ, 61-612, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie