KRS 0000312077
NIP9721184489
REGON30088274600000
NazwaCENTURIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTURIA
Data rejestracji 26 sie 2008 (16 lat temu) 26 sie 2008
Data usunięcia 03 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SARMACKA, 11, POZNAŃ, 61-616, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721184489
data rejestracji 29 lip 2008
status Czynny
62114011240000330269001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
23114011240000337085001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
93114011240000337085001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHMACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
Beneficjent
MACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
Wspólnik
2008-08-26
2023-02-03
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ DAMIAN
Wspólnik
2008-08-26
2019-08-29
333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ JAN DŁUGOSZ
Prokurent
2020-07-17
2023-02-03
SAMOISTNA
MACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
inne
AKCJONARIUSZOWI PRZYSŁUGUJĄ UPRAWNIENIA OSOBISTE DO: 1) POWOŁYWANIA, ODWOŁYWANIA ORAZ ZAWIESZANIA W CZYNNOŚCIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU,2) NADAWANIA FUNKCJI W ZARZĄDZIE SPÓŁKI, 3) USTALANIA ILOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, 4) POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ, 5) PRZYZNANIA FUNCKJI PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST CZŁONEK ZARZĄDU, JAKO JEGO PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MACIEJ LUDWIK KALKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-08-26
2023-02-03
PAWEŁ DAMIAN
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-08-26
2020-10-28
SEBASTIAN GŁOMSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-07-17
2023-02-03
2008-08-26
2009-10-15
RUBIEŻ, 46, POZNAŃ, 61-612, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie