KRS 0000395906
NIP7532428067
REGON16136535000000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PLANTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PLANTATOR
Data rejestracji 14 wrz 2011 (13 lat temu) 14 wrz 2011
Data usunięcia 28 lip 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 45 C, WIERZBNIK, 49-200, GRODKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7532428067
data rejestracji 01 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lip 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERYTOMASZ KRYSIAK
reprezentant
MAREK KRYSIAK
Beneficjent
Wspólnik
2011-09-14
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53141105400000
Wspólnik
2011-09-14
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
16051853700000
TOMASZ KRYSIAK
Wspólnik
2011-09-14
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
JAN TKACZ
Wspólnik
2011-09-14
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2011-09-14
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
53061052100000
MAREK KRYSIAK
Wspólnik
2016-09-20
2023-07-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
MAREK KRYSIAK
Prokurent
2014-08-01
2019-06-14
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ KRYSIAK
Likwidator
2019-06-14
2023-07-28
MAREK KRYSIAK
Beneficjent
POSIADANIE 87,5 % UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 16,66% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SP. Z O.O., POSIADANIE 70 % UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 16,66% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SP. Z O.O., POSIADANIE 87,5 % UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. BĘDĄCEJ 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI POSIADAJĄCEJ 16,66% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY 300.000,00 ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM SAMOISTNYM.
TERESA TKACZ
PREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2014-08-01
MAREK KRYSIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-09-14
2014-08-01
TOMASZ KRYSIAK
PREZES ZARZĄDU
2014-08-01
2019-06-14
2011-09-14
2019-06-14
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH PLANTATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-14
2014-08-01
35A, CZARNOLAS, 48-320, SKOROSZYCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie