KRS 0000074162
REGON53156526000000
NazwaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE PRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH
Krótka nazwaPRODUCENTÓW ZBÓŻ I ROŚLIN OLEISTYCH
Data rejestracji 19 gru 2001 (23 lata temu) 19 gru 2001
Data usunięcia 28 sie 2006 Invalid date
Forma prawnaROLNICZE ZRZESZENIE BRANŻOWE
Adres REYMONTA, 32, OPOLE, 45-072, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #7310E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH #7484A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMAREK KRYSIAK
Likwidator
2004-12-16
2006-08-28
HENRYK BIALIK
Likwidator
2004-12-16
2006-08-28
GABRIELA MONIKA BROŻEK
Likwidator
2004-12-16
2006-08-28
MIECZYSŁAW GANCZAREK
Likwidator
2004-12-16
2006-08-28
WOJCIECH JAN ZIELIŃSKI
Likwidator
2004-12-16
2006-08-28
ZDZISŁAW MURAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-08-20
2006-08-28
EDWARD SZYŃCOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2006-08-28
STANISŁAW MŁYNARCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2003-08-20
JANUSZ MASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-12-19
2006-08-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA ZRZESZENIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
KORNEL ZIELIŃSKI
PREZES
2001-12-19
2002-09-23
HENRYK BIALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2004-12-16
MAREK KRYSIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-19
2004-12-16
WOJCIECH JAN ZIELIŃSKI
PREZES
2002-09-23
2004-12-16
2001-12-19
2002-07-22
1 MAJA, 6, OPOLE, 45-068, OPOLE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie