KRS 0000395105
NIP6762448021
REGON12222617800000
NazwaNALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaNALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 06 wrz 2011 (13 lat temu) 06 wrz 2011
Data usunięcia 17 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ZAKOPIAŃSKA, 85, KRAKÓW, 30-418, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6762448021
data rejestracji 21 paź 2011
status Czynny
23124045331111001070823470
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Pijarska 1
ul. Pijarska 1 31-015 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPAWEŁ MARIAN NALEPIŃSKI
Beneficjent
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
Beneficjent
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
Wspólnik
2011-09-06
2023-10-17
PAWEŁ MARIAN NALEPIŃSKI
Wspólnik
2011-09-06
2023-10-17
MACIEJ PAWEŁ NALEPIŃSKI
Wspólnik
2011-09-06
2023-10-17
PAWEŁ MARIAN NALEPIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
PROKURENT
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, SPÓŁKA NALBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, W SPRAWACH KTÓRYCH POWSTAJE ZOBOWIĄZANIE SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członek Organu Reprezentacji
2011-09-06
2023-10-17
12038893600000
2011-09-06
2012-11-28
KOLBERGA, 10, KRAKÓW, 31-160, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie