KRS 0000312241
NIP6792988561
REGON12063779900000
NazwaKRATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKRATERM
Data rejestracji 29 sie 2008 (16 lat temu) 29 sie 2008
Data usunięcia 20 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JARACZA, 9, KRAKÓW, 31-215, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHKRZYSZTOF MAREK CZAJA
Wspólnik
2008-08-29
2016-07-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁ)
RYSZARD WOJCIECH CZAJA
Wspólnik
2008-08-29
2008-12-16
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
Wspólnik
2008-12-16
2016-07-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
JANUSZ ANDRZEJ NOWOTNY
Wspólnik
2008-12-16
2016-07-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
MATEUSZ SZYMON DZIEKTARZ
Wspólnik
2008-12-16
2016-07-20
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
JANUSZ ANDRZEJ NOWOTNY
Likwidator
2015-02-10
2016-07-20
MATEUSZ SZYMON DZIEKTARZ
Członek Organu Nadzoru
2008-12-16
2016-07-20
JANUSZ ANDRZEJ NOWOTNY
Członek Organu Nadzoru
2008-12-16
2016-07-20
KRZYSZTOF MAREK CZAJA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-16
2016-07-20
JADWIGA ELŻBIETA NALEPIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-12-16
2016-07-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - SAMODZIELNIE.
RYSZARD WOJCIECH CZAJA
PREZES ZARZĄDU
2008-08-29
2012-07-27
JANUSZ ANDRZEJ NOWOTNY
PREZES ZARZĄDU
2012-07-27
2015-02-10
2008-08-29
2015-02-10
KRATERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-08-29
2012-07-27
KLIMECKIEGO, 14, KRAKÓW, 30-705, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie