KRS 0000394863
NIP1010004804
REGON02170154500000
NazwaEUROVIA CS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaEUROVIA CS, A.S. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaEUROVIA CS, A.S. (AKCIOVÁ SPOLEČNOST - SPÓŁKA AKCYJNA)
Data rejestracji 31 sie 2011 (13 lat temu) 31 sie 2011
Data usunięcia 19 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres SZWEDZKA, 5, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego NÂRODNÍ, 138/10, PRAHA, 110 00, PRAHA 1, REPUBLIKA CZESKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 1010004804
data rejestracji 22 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4212Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPIRRE ANJOLRAS
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2019-12-19
JIŘÍ WITZANY
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-05-09
BOHUSLAV JIRKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-11-27
DRAHOSLAV GALODA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-11-27
JAROMIR PEŠEK
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-11-27
BOŘIVOJ KAČENA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-11-27
JEAN LOUIS MARCHAND
Członek Organu Nadzoru
2011-08-31
2014-05-09
JEAN DAMIEN PO
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2018-03-06
XAVIER NEUSCHWANDER
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2019-12-19
GRÉGOIRE FRANCOIS JEAN PINASSEAU
Członek Organu Nadzoru
2014-11-27
2019-12-19
MICHAEL GELO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-08-31
2019-02-06
MICHAEL GELO
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2019-02-06
2019-12-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ PRAWNIE REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU RAZEM.
PATRICK JUTIER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2014-11-27
GRÉGOIRE PINASSEAU
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2014-05-09
GRÉGOIRE PINASSEAU
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-09
2014-11-27
PIERRE ANJOLRAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2014-11-27
1966-02-04
MARTIN BOROVKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-31
2019-12-19
CLAUDE CHARLES ALFRED LASCOLS
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2014-11-27
DOMINIQUE MAURICE SIMON COLLOMP
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2014-05-09
ZDENĚK SYNÁČEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-31
2018-03-06
LUBOS TROJÁNEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-05-09
2019-12-19
ERIKA KOHOUTOVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-20
2019-12-19
2011-08-31
2014-11-27
NARODNI, 10, PRAGA, 113 19, PRAGA, REPUBLIKA CZESKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie