KRS 0000393637
NIP8792659019
REGON34103580400000
NazwaFARESIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFARESIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data rejestracji 22 sie 2011 (13 lat temu) 22 sie 2011
Data usunięcia 19 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUKOWA, 27, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #712 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHFARESIN INDUSTRIES SPA
Wspólnik
2011-08-22
2018-01-19
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80000,00 ZŁ
WIESŁAWA GŁOWACKA
Wspólnik
2011-08-22
2018-01-19
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20000,00 ZŁ
DAMIAN PIOTR PANEK
Likwidator
2014-03-25
2018-01-19
MARCIN LESZEK KWAPIŃSKI
Likwidator
2014-03-25
2018-01-19
MAREK KRZYSZTOF GŁOWACKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2018-01-19
SILVIA FARESIN
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2018-01-19
GUIDO FARESIN
Członek Organu Nadzoru
2011-08-22
2018-01-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SAMODZIELNEJ (JEDNOOSOBOWEJ) REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU; 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ TAKŻE DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE
WIESŁAWA GŁOWACKA
PREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2014-03-25
SANTE FARESIN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-22
2014-03-25
2011-08-22
2014-03-25
FARESIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie