KRS 0000393589
NIP6772362717
REGON12186779700000
NazwaUNIT TWO JET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaUNIT TWO JET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 sie 2011 (13 lat temu) 17 sie 2011
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JULIUSZA LEA, 100, KRAKÓW, 30-058, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWACŁAW FRANCISZEK STACHURA
Wspólnik
2011-08-17
2019-01-16
EWA BILIŃSKA
Wspólnik
2011-08-17
2019-01-16
EWA BILIŃSKA
Prokurent
2011-08-17
2019-01-16
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WACŁAW STACHURA
Członek Organu Reprezentacji
2011-08-17
2019-01-16
12153232900000
2011-08-17
2019-01-16
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-17
2019-01-16
UNIT TWO JET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-17
2019-01-16
JULIUSZA LEA, 100, KRAKÓW, 30-058, KRAKÓW, POLSKA
2011-08-17
2019-01-16
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-17
2019-01-16
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-17
2019-01-16
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-17
2019-01-16
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2011-08-17
2019-01-16
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2011-08-17
2019-01-16
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2011-08-17
2019-01-16
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2011-08-17
2019-01-16
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2011-08-17
2019-01-16
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2011-08-17
2019-01-16
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie