KRS 0000393124
NIP6772362597
REGON12186844300000
NazwaUNIT FOUR GREEN ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaUNIT FOUR GREEN ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 09 sie 2011 (13 lat temu) 09 sie 2011
Data usunięcia 13 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres JULIUSZA LEA, 100, KRAKÓW, 30-058, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEMWACŁAW FRANCISZEK STACHURA
Wspólnik
2011-08-09
2019-05-13
EWA BILIŃSKA
Wspólnik
2011-08-09
2019-05-13
Wspólnik
2011-08-09
2019-05-13
12153215700000
EWA BILIŃSKA
Prokurent
2011-08-09
2018-03-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST WACŁAW STACHURA.
Członek Organu Reprezentacji
2011-08-09
2019-05-13
12153215700000
2011-08-09
2019-05-13
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-09
2019-05-13
UNIT FOUR GREEN ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2011-08-09
2019-05-13
JULIUSZA LEA, 100, KRAKÓW, 30-058, KRAKÓW, POLSKA
2011-08-09
2019-05-13
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-09
2019-05-13
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-09
2019-05-13
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2011-08-09
2019-05-13
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2011-08-09
2019-05-13
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2011-08-09
2019-05-13
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2011-08-09
2019-05-13
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2011-08-09
2019-05-13
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2011-08-09
2019-05-13
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2011-08-09
2019-05-13
3811Z - ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie