KRS 0000393393
NIP6462922955
REGON24263075900000
NazwaGCH INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGCH INWESTYCJE
Data rejestracji 11 sie 2011 (13 lat temu) 11 sie 2011
Data usunięcia 15 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KOWOLA, 11, BOJSZOWY NOWE, 43-220, BOJSZOWY NOWE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6462922955
data rejestracji 01 lis 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 lut 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHJAKUB JÓZEF CHROBOK
Beneficjent
EWA JOANNA CHROBOK
Beneficjent
ZUZANNA ANNA PALKA
reprezentant
JAKUB JÓZEF CHROBOK
reprezentant
EWA JOANNA CHROBOK
reprezentant
GERHARD CHROBOK
Wspólnik
2011-08-11
2019-10-25
54.826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.413.000,00 ZŁ
JAKUB CHROBOK
Wspólnik
2011-08-11
2015-11-12
3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
EWA JOANNA CHROBOK
Wspólnik
2019-10-25
2020-09-25
49.997 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.998.500 ZŁ
Wspólnik
2020-09-25
2021-02-15
50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000.0000,00 ZŁ
38120057700000
JAKUB CHROBOK
Prokurent
2011-08-11
2021-02-15
SAMOISTNA
ZUZANNA ANNA PALKA
Prokurent
2019-10-21
2021-02-15
PROKURA SAMOISTNA
JAKUB JÓZEF CHROBOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
EWA JOANNA CHROBOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
GERHARD CHROBOK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2019-10-21
EWA JOANNA CHROBOK
PREZES ZARZĄDU
2019-10-21
2021-02-15
2011-08-11
2021-02-15
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-11
2021-02-15
GCH INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-08-11
2021-02-15
KOWOLA, 11, BOJSZOWY NOWE, 43-220, BOJSZOWY NOWE, POLSKA
2018-08-10
2021-02-15
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2011-08-11
2021-02-15
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2011-08-11
2021-02-15
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-08-11
2021-02-15
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2018-08-10
2021-02-15
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2018-08-10
2021-02-15
7732Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
2018-08-10
2021-02-15
4672Z - SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2018-08-10
2021-02-15
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2018-08-10
2021-02-15
5210B - MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
2018-08-10
2021-02-15
2562Z - OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie