KRS 0000392951
NIP8862973644
REGON02164451100000
NazwaWAŁBRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Krótka nazwaWAŁBRZYSKIE POMOCY NA RZECZ RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Data rejestracji 04 sie 2011 (13 lat temu) 04 sie 2011
Data usunięcia 20 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SZMIDTA, 15A, WAŁBRZYCH, 58-300, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8730Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.DANUTA ANIELA KLUZIAK
Likwidator
2018-06-14
2018-12-20
WIESŁAW TADEUSZ RZEŹNIKIEWICZ
Likwidator
2018-06-14
2018-12-20
URSZULA MIECZYSŁAWA BOŃCZAK
Likwidator
2018-06-14
2018-12-20
MAŁGORZATA ANNA GOTNER SZAFRAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-08-04
2017-08-01
ROMANA STACH
Członek Organu Nadzoru
2011-08-04
2014-08-25
LESZEK ANDRZEJ OLSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-08-04
2017-08-01
KAROLINA ELŻBIETA KWAPISZ
Członek Organu Nadzoru
2014-08-25
2018-12-20
ANDRZEJ RADŹKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2017-08-01
2018-12-20
AGATA MARIA GAŁEK
Członek Organu Nadzoru
2017-08-01
2018-12-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE I PODPIS PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA LUB INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA WOLI WYMAGAJĄ REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ PREZESA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
WALDEMAR TADEUSZ SZCZUGIEŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-04
2014-08-25
WIESŁAW TADEUSZ RZEŹNIKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-08-04
2018-06-14
IRENA MAŁGORZATA KROPIWNICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-04
2017-08-01
IRENA MAŁGORZATA KROPIWNICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2018-06-14
TERESA BOGUSŁAWA KASPEROWICZ
SKARBNIK ZARZĄDU
2011-08-04
2014-05-13
RENATA TERESA WIERZBICKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-08-04
2014-08-25
BOGUSŁAWA BARBARA CZUPRYN
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-08-04
2014-08-25
URSZULA MIECZYSŁAWA BOŃCZAK
SEKRETARZ ZARZĄDU
2011-08-04
2018-06-14
DANUTA ANIELA KLUZIAK
SKARBNIK ZARZĄDU
2014-08-25
2018-06-14
KRZYSZTOF MARIUSZ GAJEWSKI
WICEPREZES
2017-08-01
2018-06-14
2011-08-04
2018-06-14
WAŁBRZYSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ RODZIN I OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie