KRS 0000024719
NIP8861975227
REGON89029759700000
NazwaTOWARZYSTWO SPORTOWE "WAŁBRZYCH"
Krótka nazwaTOWARZYSTWO SPORTOWE "WAŁBRZYCH"
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 21 sie 2018 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
Adres POZNAŃSKA, 6, WAŁBRZYCH, 58-303, WAŁBRZYCH, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7440Z REKLAMA #923 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA #926 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEMEDWARD KAROL KOZŁOWICZ
Likwidator
2011-12-29
2018-08-21
MAREK WŁADYSŁAW PAŁOSZ
Likwidator
2011-12-29
2018-08-21
MARIANNA INGLOT
Likwidator
2011-12-29
2018-08-21
HENRYK INGLOT
Likwidator
2011-12-29
2018-08-21
DARIUSZ TURKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2003-11-17
PAWEŁ MAREK PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2003-11-17
GRZEGORZ ORŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-09-12
2018-08-21
WITOLD JERZY RADKE
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2003-11-17
MARIAN WŁADYSŁAW PIETRUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2018-08-21
LIDIA ANNA DĘBSKA PIETRUSZCZAK
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2018-08-21
PAWEŁ MAREK PRZYBYLSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-11-17
2008-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA WE WSZYSTKICH SPRAWACH, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MAJĄTKIEM STOWARZYSZENIA.
EDWARD KAROL KOZŁOWICZ
PREZES
2001-07-02
2011-12-29
MAREK WŁADYSŁAW PAŁOSZ
WICEPREZES
2001-07-02
2011-12-29
WŁODZIMIERZ TOPF
SKARBNIK
2001-07-02
2003-11-17
JERZY KLISZEWSKI
WICEPREZES
2001-07-02
2003-11-17
BOGUSŁAWA BARBARA CZUPRYN
SEKRETARZ
2001-07-02
2003-11-17
MARIANNA INGLOT
SEKRETARZ
2003-11-17
2011-12-29
HENRYK INGLOT
SKARBNIK
2003-11-17
2011-12-29
STEFAN KASPRZAK
WICEPREZES
2003-11-17
2011-12-29
2001-07-02
2011-12-29
TOWARZYSTWO SPORTOWE "WAŁBRZYCH"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie