KRS 0000392359
NIP1010004738
REGON02165074700000
NazwaHALLA CORPORATION (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaHALLA CORPORATION (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaHALLA CORPORATION
Data rejestracji 27 lip 2011 (13 lat temu) 27 lip 2011
Data usunięcia 18 mar 2021 18 mar 2021
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UCZNIOWSKA, 36, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SHINCHEON-DONG, 7-19, SEUL, 138-734, SEUL, REPUBLIKA KOREI
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJSEUNG HWAN KIM
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-07-27
2011-11-10
DOO HYUN PARK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-11-10
2012-11-30
SEUNG HWAN KIM
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2012-11-30
2016-09-06
TAI GYUN KIM
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2017-09-04
2021-03-18
CHANG YUN KANG
Likwidator
2016-09-06
2017-09-04
WON SAM KANG
Członek Organu Nadzoru
2011-07-27
2012-11-30
KYONG SIK CHOI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2021-03-18
GIL SUN CHOI
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2021-03-18
HYUN MYUNG CHO
Członek Organu Nadzoru
2012-11-30
2021-03-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
MOO HYUN CHUNG
PREZES ZARZĄDU
2011-07-27
2021-03-18
KYONG SIK CHOI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2021-03-18
GIL SUN CHOI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2021-03-18
YOUNG HAN BAE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2012-11-30
HYUN MYUNG CHO
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-30
2021-03-18
BYUNG RAN KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2012-11-30
EUN SEA LEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2012-11-30
CHEOL HWAN KIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-07-27
2021-03-18
DAE IK LEE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-30
2021-03-18
CHUL HONG PARK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-11-30
2021-03-18
2011-07-27
2016-07-26
HALLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORPORATION (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2016-07-26
2016-09-06
HALLA CORPORATION (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE
2016-09-06
2017-09-04
HALLA CORPORATION (SPÓŁKA AKCYJNA) ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
2011-07-27
2016-07-26
HALLA ENGINEERING AND CONSTRUCTION CORPORATION
2011-07-27
2011-11-10
ODRZAŃSKA, 6, WROCŁAW, 50-113, WROCŁAW, POLSKA
2011-11-10
2012-11-30
UCZNIOWSKA, 21, WAŁBRZYCH, 58-306, WAŁBRZYCH, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie