KRS 0000387544
NIP2040003201
REGON22123608800000
NazwaSEAEXPRESS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSEAEXPRESS LOGISTICS GMBH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSEAEXPRESS LOGISTICS GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG
Data rejestracji 26 maj 2011 (13 lat temu) 26 maj 2011
Data usunięcia 28 gru 2018 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. TATRZAŃSKA, 6B, GDYNIA, 81-328, GDYNIA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego AM SANDTORKAI, 60, HAMBURB, 20457, HAMBURG, NIEMCY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHCHRISTIAN BEHN
Prokurent
2011-05-26
2018-12-28
PROKURA ŁĄCZNA WSPÓLNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SEAEXPRESS LOGISTICS GMBH LUB Z INNYM PROKURENTEM TEJ SPÓŁKI
TYTUS WIT ŚWIĘCICKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2011-05-26
2015-02-26
MARCIN WALDEMAR WOLSKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2015-02-26
2016-03-10
PING SUN
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2016-03-10
2018-12-28
1974-06-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO. PRZY WIELOOSOBOWYM SKŁADZIE ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ JEDNEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. MOŻE BYĆ UDZIELONE PEŁNOMOCNICTWO DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ BYĆ UPOWAŻNIENI DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH Z SAMYM SOBĄ WE WŁASNYM IMIENIU LUB JAKO PRZEDSTAWICIELE OSOBY TRZECIEJ.
PETER KLOTH
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-26
2016-03-10
ZHONGPING LIU
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-26
2014-12-15
PING SUN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-15
2018-12-28
1974-06-28
2011-05-26
2017-12-15
SEAEXPRESS LOGISTICS GMBH
2011-05-26
2016-10-24
KAZIMIERZA PUŁASKIEGO, 8, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie