KRS 0000270186
Nazwa"CHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY
Data rejestracji 19 gru 2006 (18 lat temu) 19 gru 2006
Data usunięcia 26 lut 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PUŁASKIEGO, 8, GDYNIA, 81-368, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6321Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6322 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY #6340 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6323 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6720 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI"CHINA SHIPPING ( EUROPE ) HOLDING GMBH"
Wspólnik
2006-12-19
2014-02-26
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2006-12-19
2014-02-26
160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.000,00 ZŁOTYCH
19086896900000
TYTUS WIT ŚWIĘCICKI
Likwidator
2012-03-28
2014-02-26
XIN WEI
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2014-02-26
BEIYUAN JIN
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2014-02-26
ZHENGXI LIN
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2014-02-26
GOTTFRIED KRETZ
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2014-02-26
HERBERT DRACK
Członek Organu Nadzoru
2006-12-19
2014-02-26
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
JIAN SUN
DYREKTOR WYKONAWCZY - KONTROLER FINANSOWY
2006-12-19
2012-03-28
TYTUS WIT ŚWIĘCICKI
DYREKTOR GENERALNY
2006-12-19
2012-03-28
ZENGGANG YU
PREZES ZARZĄDU
2006-12-19
2012-03-28
2006-12-19
2012-03-28
"CHINA SHIPPING (POLAND) AGENCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie