KRS 0000387526
NIP6762441450
REGON12154129700000
NazwaWINDYKATORZY I PRAWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWINDYKATORZY I PRAWNICY
Data rejestracji 27 maj 2011 (13 lat temu) 27 maj 2011
Data usunięcia 10 mar 2020 10 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIŁSUDSKIEGO, 40, KRAKÓW, 31-111, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEMARCIN TADEUSZ BANASIK
Wspólnik
2011-05-27
2020-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
TOMASZ SYLWESTER PIETRASZEK
Wspólnik
2011-05-27
2020-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
ŁUKASZ RAFAŁ KASPRZYK
Wspólnik
2011-05-27
2020-03-10
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
MACIEJ WŁADYSŁAW ŁATAŚ
Wspólnik
2011-05-27
2020-03-10
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
AGNIESZKA DOROTA BANASIK
PREZES ZARZĄDU
2011-05-27
2016-02-19
2011-05-27
2020-03-10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-27
2020-03-10
WINDYKATORZY I PRAWNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-27
2020-03-10
PIŁSUDSKIEGO, 40, KRAKÓW, 31-111, KRAKÓW, POLSKA
2011-05-27
2020-03-10
6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-05-27
2020-03-10
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2011-05-27
2020-03-10
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2011-05-27
2020-03-10
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2011-05-27
2020-03-10
6831Z - POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
2011-05-27
2020-03-10
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2011-05-27
2020-03-10
6910Z - DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
2011-05-27
2020-03-10
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
2011-05-27
2020-03-10
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2011-05-27
2020-03-10
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie