KRS 0000251038
NIP9452052460
REGON12021001000000
NazwaKANCELARIA EULEO M. BURCZYŃSKA-RADYM, D. OLSZEWSKI RADCOWIE PRAWNI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKANCELARIA EULEO M. BURCZYŃSKA-RADYM, D. OLSZEWSKI RADCOWIE PRAWNI
Data rejestracji 17 lut 2006 (19 lat temu) 17 lut 2006
Data usunięcia 12 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres BOCIANA, 22, KRAKÓW, 31-231, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9452052460
data rejestracji 15 mar 2006
status Czynny
03194010763189927300020000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
52194010763189927300010000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
86103000190109850300078459
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
60103000190108400601112534
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
75103000190109850302106927
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
23103000190109780601030002
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
08124045881978001045854188
PEKAO Oddział w Krakowie Os.Centrum B1
Os. Centrum B1 31-926 Kraków POLSKA
59103000190108260601404529
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
04194010763189927300000000
CABP Oddział we Wrocławiu
pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA
13103000190109850320014049
BH Bank Handlowy - Sektor Bankowości Detalicznej
ul. Senatorska 16 00-923 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZAMATEUSZ KAROL RYBKA
Beneficjent
MATYLDA BRONISŁAWA BURCZYŃSKA-RADYM
Beneficjent
DAWID OLSZEWSKI
Beneficjent
JOANNA LUCYNA SIATA
Beneficjent
DAWID OLSZEWSKI
zgłaszający - komplementariusz
JOANNA LUCYNA SIATA
zgłaszający - komplementariusz
PIOTR BADOWSKI
zgłaszający - prokurent
GRZEGORZ HENRYK GRZESIAK
zgłaszający - prokurent
PIOTR TADEUSZ KAŹMIERCZAK
zgłaszający - prokurent
MATEUSZ KAROL RYBKA
zgłaszający - komplementariusz
Wspólnik
2006-02-17
2012-10-18
35632436200000
MARCIN TADEUSZ BANASIK
Wspólnik
2006-02-17
2010-04-01
AGNIESZKA EDYTA LISAK
Wspólnik
2010-04-01
2010-06-29
MATYLDA BRONISŁAWA BURCZYŃSKA RADYM
Wspólnik
2010-06-29
2022-04-12
DAWID OLSZEWSKI
Wspólnik
2013-02-11
2022-04-12
JOANNA LUCYNA SIATA
Wspólnik
2015-01-10
2022-04-12
JACEK KRZYSZTOF LEWKO
Wspólnik
2018-02-26
2022-04-12
PIOTR BADOWSKI
Wspólnik
2021-03-01
2022-04-12
GRZEGORZ HENRYK GRZESIAK
Wspólnik
2021-03-01
2022-04-12
PIOTR BADOWSKI
Prokurent
2006-02-17
2022-04-12
SAMOISTNA
GRZEGORZ HENRYK GRZESIAK
Prokurent
2006-02-17
2022-04-12
SAMOISTNA
PIOTR TADEUSZ KAŹMIERCZAK
Prokurent
2006-02-17
2022-04-12
SAMOISTNA
MATEUSZ KAROL RYBKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
1% UDZIAŁ W ZYSKU
MATYLDA BRONISŁAWA BURCZYŃSKA-RADYM
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
1% UDZIAŁ W ZYSKU
DAWID OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
1% UDZIAŁ W ZYSKU
JOANNA LUCYNA SIATA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
1% UDZIAŁ W ZYSKU
PIOTR BADOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
GRZEGORZ HENRYK GRZESIAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
PIOTR TADEUSZ KAŹMIERCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – akcjonariusz
brak
JACEK KRZYSZTOF LEWKO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
1% UDZIAŁ W ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI LUB PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000 ZŁ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI I PROKURENTOWI DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
MARCIN TADEUSZ BANASIK
Członek Organu Reprezentacji
2006-02-17
2010-04-01
JOANNA LUCYNA SIATA
Członek Organu Reprezentacji
2015-01-10
2022-04-12
JACEK KRZYSZTOF LEWKO
Członek Organu Reprezentacji
2018-02-26
2022-04-12
MATEUSZ KAROL RYBKA
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-01
2022-04-12
AGNIESZKA EDYTA LISAK
Członek Organu Reprezentacji
2010-04-01
2010-06-29
MATYLDA BRONISŁAWA BURCZYŃSKA RADYM
Członek Organu Reprezentacji
2010-06-29
2022-04-12
DAWID OLSZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2013-02-11
2022-04-12
2006-02-17
2008-10-01
"BGK IUSTITIA M. BANASIK" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2008-10-01
2010-04-01
EULEO M.BANASIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-04-01
2010-06-29
EULEO A. LISAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2010-06-29
2013-02-11
EULEO M. BURCZYŃSKA-RADYM SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie