KRS 0000387499
NIP7010299866
REGON14296213400000
NazwaFENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFENIKS
Data rejestracji 26 maj 2011 (13 lat temu) 26 maj 2011
Data usunięcia 08 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres HARFOWA, 5, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 21000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHALICJA ZOFIA WIATROWSKA
Prokurent
2011-05-26
2015-12-21
PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ. UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z REPREZENTACJĄ SPÓŁKI FENIKS SP. Z O.O. ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
MIROSŁAW ADAM GARBATY
Prokurent
2011-05-26
2015-12-21
PROKURA JEST PROKURĄ ŁĄCZNĄ. UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z REPREZENTACJĄ SPÓŁKI FENIKS SP. Z O.O. ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Wspólnik
2011-05-26
2013-02-06
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH
00036196200000
EMILIA KUKULSKA
Wspólnik
2013-02-06
2016-07-08
44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200 ZŁOTYCH
ROMAN ALEKSANDER DZIOCH
Wspólnik
2014-06-10
2016-07-08
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.450,00 ZŁ
LEOKADIA SOCHA
Likwidator
2015-12-21
2016-07-08
ROMAN ALEKSANDER DZIOCH
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-07-08
STANISŁAW BATORSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-07-08
MAREK JANUSZ JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-07-08
EMILIA KUKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-07-08
MARIANNA BANACH
Członek Organu Nadzoru
2011-05-26
2016-07-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO SAMODZIELNIE PROKURENT.
LEOKADIA SOCHA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-26
2015-12-21
2011-05-26
2015-12-21
FENIKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie