KRS 0000146678
REGON00036196200000
NazwaSPÓŁDZIELNIA "FENIKS" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFENIKS
Data rejestracji 12 lut 2003 (22 lata temu) 12 lut 2003
Data usunięcia 27 sie 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres HARFOWA, 5, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIMIROSŁAW ADAM GARBATY
Pełnomocnik
2009-03-30
2011-10-07
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
ALICJA ZOFIA WIATROWSKA
Pełnomocnik
2009-03-30
2011-10-07
PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI
LEOKADIA SOCHA
Likwidator
2011-10-07
2013-08-27
EMILIA KUKULSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2013-08-27
ROMAN ALEKSANDER DZIOCH
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2013-08-27
JERZY MACIEJ KUKULSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2006-10-09
MARIANNA BANACH
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2013-08-27
KAZIMIERA CZAJKA
Członek Organu Nadzoru
2006-10-09
2008-10-17
STANISŁAW BATORSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-17
2013-08-27
MAREK JANUSZ JAROSZ
Członek Organu Nadzoru
2003-02-12
2013-08-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW.
EDWARD DECYK
PREZES
2003-02-12
2009-03-30
2003-02-12
2004-01-30
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SZCZEBRZESZYNIE
2004-01-30
2011-10-07
SPÓŁDZIELNIA "FENIKS"
2003-02-12
2004-01-30
ZAMOJSKA, 17, SZCZEBRZESZYN, 22-460, SZCZEBRZESZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie