KRS 0000386509
NIP8212624726
REGON14297367500000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "MLECZNA ZAGRODA" Z SIEDZIBĄ W MODRZEWIU W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW MLEKA "MLECZNA ZAGRODA" Z SIEDZIBĄ W MODRZEWIU
Data rejestracji 09 cze 2011 (13 lat temu) 09 cze 2011
Data usunięcia 22 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 71, MODRZEW, 08-111, KRZESK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8212624726
data rejestracji 01 wrz 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 maj 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCHTOMASZ JASIŃSKI
Prokurent
2012-06-12
2021-06-22
-SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI, -REPREZENTACJA SPÓŁDZIELNI.
TOMASZ JASIŃSKI
Likwidator
2020-09-10
2021-06-22
ANNA EMILIA KACZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2018-10-31
GRZEGORZ POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2021-06-22
MARZENA MARIA RADZIKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2011-06-09
2021-06-22
DANIEL IZDEBSKI
Członek Organu Nadzoru
2018-10-31
2021-06-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
TOMASZ JASIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2012-06-12
TOMASZ ANDRZEJ JASIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-06-09
2020-09-10
BOGUSŁAW JASIŃSKI
PREZES
2012-06-12
2020-09-10
LESZEK PŁUDOWSKI
WICEPREZES ZARZADU
2011-06-09
2020-09-10
WOJCIECH PASIAK
SKARBNIK
2011-06-09
2020-09-10
2011-06-09
2020-09-10
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "MLECZNA ZAGRODA" Z SIEDZIBĄ W MODRZEWIU
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie