KRS 0000300564
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "KRÓWKA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW MLEKA "KRÓWKA"
Data rejestracji 29 lut 2008 (17 lat temu) 29 lut 2008
Data usunięcia 18 lut 2011 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres 36, STARE OKNINY, 08-112, WIŚNIEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5133Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #0141A USŁUGI POLOWE, TRANSPORT ROLNICZY I POZA ROLNICZY #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #6024B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI #1571Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5155Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #5188Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW #5050Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIWLESZEK PŁUDOWSKI
Likwidator
2010-03-22
2011-02-18
SZYMON JASTRZĘBSKI
Likwidator
2010-03-22
2011-02-18
ROMAN KRASUSKI
Likwidator
2010-03-22
2011-02-18
PIOTR FRANCISZEK POGONOWSKI
Likwidator
2010-03-22
2011-02-18
WALDEMAR WOJCIECH OKNIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2011-02-18
RADOSŁAW GROCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2011-02-18
GRZEGORZ POGONOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-02-29
2011-02-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
PIOTR FRANCISZEK POGONOWSKI
PREZES
2008-02-29
2010-03-22
ROMAN KRASUSKI
WICEPREZES
2008-02-29
2010-03-22
LESZEK PŁUDOWSKI
WICEPREZES
2008-02-29
2010-03-22
SZYMON JASTRZĘBSKI
SKARBNIK
2008-02-29
2010-03-22
2008-02-29
2010-03-22
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "KRÓWKA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie