KRS 0000386505
NIP1182066978
REGON14294968800000
NazwaIE-LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaIE-LABS
Data rejestracji 20 maj 2011 (13 lat temu) 20 maj 2011
Data usunięcia 16 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 106, WARSZAWA, 02-585, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH #20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIAJANUSZ MICHALCZUK
Wspólnik
2011-05-20
2012-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ STĘPNIAK
Wspólnik
2011-05-20
2012-02-23
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
BIOSYNTEC S.A. Z SIEDZIBĄ W PARYŻU
Wspólnik
2012-02-23
2019-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
CLAUDE MAURICE MONIN
Wspólnik
2012-02-23
2019-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
WILLIAM BRENT HILL
Wspólnik
2012-02-23
2019-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JEAN-PIERRE FRANÇOIS NÉGRIN
Wspólnik
2012-02-23
2019-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ROBERT ANDRZEJ JĘDRZEJCZYK
Wspólnik
2012-02-23
2019-01-16
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
WILLIAM BRENT HILL
PREZES ZARZĄDU
2012-02-23
2015-11-27
JANUSZ MICHALCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-20
2012-02-23
MICHAŁ STĘPNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-20
2012-02-23
2011-05-20
2012-02-23
TIMEBILLING24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-05-20
2012-02-23
ARKUSZOWA, 143M, WARSZAWA, 01-934, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-23
2012-04-26
CHŁODNA, 29, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie