KRS 0000386338
NIP8790167944
REGON00808267000000
NazwaHOLDING BUDOWLANY MGB SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaHOLDING BUDOWLANY MGB
Data rejestracji 17 maj 2011 (13 lat temu) 17 maj 2011
Data usunięcia 16 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ROZBRAT, 44A, WARSZAWA, 00-419, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 500000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji5000000
Dane podatkowe
NIP 8790167944
data rejestracji 01 lip 2003
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 sie 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKATARZYNA BARTOSIŃSKA MACUKIEWICZ
Prokurent
2011-07-05
2015-03-12
PROKURA SAMOISTNA
MARIUSZ MACIEJ PRESTEL
Prokurent
2013-06-13
2015-03-12
PROKURA SAMOISTNA
MARTA ANNA PRESTEL
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2015-03-16
MARIAN BARTŁOMIEJ BARTOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2013-06-13
TOMASZ BARTOSIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-05-17
2021-10-22
FELICJA BRONISŁAWA BARTOSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-06-13
2013-10-04
RYSZARD TEODOR ŚWIĄTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-04
2022-10-16
IRENEUSZ KACZOREK
Powiernik
2015-01-22
2022-09-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MARIUSZ MACIEJ PRESTEL
PREZES ZARZĄDU
2011-05-17
2013-06-13
MARIAN BARTŁOMIEJ BARTOSIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-06-13
2014-10-13
PAWEŁ TOMASZ PALUCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-13
2022-10-16
2011-05-17
2014-10-10
MARBUD GRUPA BUDOWLANA SPÓŁKA AKCYJNA
2014-10-10
2015-01-22
HOLDING BUDOWLANY MGB SPÓŁKA AKCYJNA
2015-01-22
2022-09-14
HOLDING BUDOWLANY MGB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
2011-05-17
2014-10-10
CHROBREGO, 95, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie