KRS 0000258045
NIP8792514657
REGON34028640900000
NazwaMARROW ARCHITECTURE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMARROW ARCHITECTURE GROUP
Data rejestracji 30 maj 2006 (18 lat temu) 30 maj 2006
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. POLNA, 100, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 109900,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8792514657
data rejestracji 04 kwi 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKWspólnik
2006-05-30
2010-09-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000,00 ZŁ
00808267000000
MARROW ARCHITECTS - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2008-10-15
2010-09-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35000,00 ZŁ
MLETZAK DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2010-09-24
2024-01-25
79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55300,00 ZŁ
ARKADIUSZ MAREK BOGUSIEWICZ
Wspólnik
2015-05-18
2024-01-25
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54600,00 ZŁ
MARIAN BARTŁOMIEJ BARTOSIŃSKI
Prokurent
2008-10-15
2009-01-07
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR PAWEŁ IWANICKI
Kurator
2019-07-22
2024-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I JEDNEGO Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU I PROKURENTA.
JACEK MURAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-05-30
2007-03-13
MARIUSZ MACIEJ PRESTEL
PREZES
2007-03-13
2008-10-15
MARIUSZ MACIEJ PRESTEL
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2010-09-24
ARTHUR MLETZAK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-15
2015-05-18
ARTHUR MLETZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2019-05-09
MARTA PIĄTKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-04-02
2010-09-24
ARKADIUSZ MAREK BOGUSIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-18
2018-09-04
WOJCIECH JAROSŁAW WINIARSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-18
2018-09-04
PAWEŁ ROBERT MIERZWA
PREZES ZARZĄDU
2018-09-04
2019-05-09
2006-05-30
2007-03-13
BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA "PROINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2007-03-13
2008-10-15
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA "PROINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-15
2010-04-02
M.A.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-05-30
2010-09-24
CHROBREGO, 95, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2010-09-24
2012-07-04
MONIUSZKI, 10, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
2012-07-04
2015-05-18
S. MONIUSZKI, 11, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie