KRS 0000383800
NIP9223035460
REGON06076184400000
Nazwa"FUNDACJA NA RZECZ KLASTRA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO POLSKI WSCHODNIEJ" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNA RZECZ KLASTRA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO POLSKI WSCHODNIEJ
Data rejestracji 14 kwi 2011 (13 lat temu) 14 kwi 2011
Data usunięcia 12 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres 126, SITANIEC, 22-400, SITANIEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#9412Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIEZBIGNIEW JANUSZ MAZUREK
Likwidator
2022-03-28
2022-08-12
SYLWESTER SMYK
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2022-08-12
DARIUSZ SŁAWOMIR MARCINIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2022-08-12
EMIL WIŚNICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-04-14
2022-08-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU FUNDACJI LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI.
ZBIGNIEW JANUSZ MAZUREK
PREZES ZARZĄDU
2011-04-14
2022-03-28
2011-04-14
2022-03-28
"FUNDACJA NA RZECZ KLASTRA PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO POLSKI WSCHODNIEJ"
2011-04-14
2013-02-11
RYNEK WIELKI, 6, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie