KRS 0000153494
Nazwa"EKO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO INVEST
Data rejestracji 05 mar 2003 (22 lata temu) 05 mar 2003
Data usunięcia 09 maj 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZYMONA SZYMONOWICA, 19, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#0111C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE #1010 GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO. DRĄŻENIE I BUDOWA CHODNIKÓW, SZYBÓW I SZTOLNI #1030Z WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU #154 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO #252 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #37 PRZETWARZANIE ODPADÓW #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #632 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT #652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #0202Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEMJERZY ZBIGNIEW GROMADKA
Wspólnik
2003-03-05
2018-05-09
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000 ZŁ
JOANNA MARIA BENTKOWSKA HLEBOWICZ
Wspólnik
2003-03-05
2018-05-09
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500 ZŁ
TADEUSZ WIKTOR DUBIK
Wspólnik
2003-03-05
2018-05-09
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ OD TRZECH DO PIĘCIU OSÓB. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WSZELKICH DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO DWAJ WICEPREZESI- ŁĄCZNIE JEDEN WICEPREZES Z PROKURENTRM - ŁĄCZNIE LUB DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
DARIUSZ SŁAWOMIR MARCINIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2018-05-09
JERZY ZBIGNIEW GROMADKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2018-05-09
MIRON ANDRZEJ POMIRSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-03-05
2018-05-09
2003-03-05
2018-05-09
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-05
2018-05-09
"EKO INVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-03-05
2018-05-09
SZYMONA SZYMONOWICA, 19, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA
2003-03-05
2018-05-09
0111C - UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
2003-03-05
2018-05-09
1010 - GÓRNICTWO I WZBOGACANIE WĘGLA KAMIENNEGO
2003-03-05
2018-05-09
1030Z - WYDOBYWANIE I WZBOGACANIE TORFU
2003-03-05
2018-05-09
154 - PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO
2003-03-05
2018-05-09
252 - PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2003-03-05
2018-05-09
37 - ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW
2003-03-05
2018-05-09
40 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
2003-03-05
2018-05-09
51 - HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI
2003-03-05
2018-05-09
52 - HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
2003-03-05
2018-05-09
60 - TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie