KRS 0000383699
NIP7252043099
REGON10106430600000
NazwaBORGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBORGES POLSKA
Data rejestracji 15 kwi 2011 (13 lat temu) 15 kwi 2011
Data usunięcia 24 sty 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 53, ŁÓDŹ, 90-625, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 4800000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWJOSE PONT AMENOS
Likwidator
2015-05-11
2017-01-24
DAVID PRATS PALOMO
Likwidator
2015-05-11
2017-01-24
ACEITES BORGES PONT,S.A.U.
Wspólnik
2011-04-15
2016-05-30
2.700 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 2.700.000,00 ZŁOTYCH
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.
Wspólnik
2016-05-30
2017-01-24
4.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800.000,00 ZŁ
RAFAEL SANCHEZ SANCHEZ
Prokurent
2011-04-15
2013-10-30
PROKURA SAMOISTNA
XAVIER GRAU HERNANDEZ
Prokurent
2013-10-30
2014-06-03
SAMOISTNA
SŁAWOMIR ANDRZEJ MITKOWSKI
Prokurent
2014-06-03
2015-05-11
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
JOSE PONT AMENOS
PREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2015-05-11
DAVID PRATS PALOMO
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-15
2015-05-11
2011-04-15
2015-05-11
BORGES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-04-15
2014-02-07
SIENKIEWICZA, 82/84, ŁÓDŹ, 90-318, ŁÓDŹ, POLSKA
2014-02-07
2015-06-19
27 GRUDNIA, 7, POZNAŃ, 61-737, POZNAŃ, POLSKA
2015-06-19
2016-02-29
UL. NA MIASTECZKU, 12, POZNAŃ, 61-144, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie