KRS 0000254527
NIP5222803713
REGON14047721600000
Nazwa"KONVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKONVERT POLSKA
Data rejestracji 04 kwi 2006 (18 lat temu) 04 kwi 2006
Data usunięcia 30 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO, 53, ŁÓDŹ, 90-625, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEFREDDY PATRICK VERSCHETSE
Wspólnik
2006-04-04
2016-10-17
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00 ZŁOTYCH
ANNE-MARIE AUGUSTA VERVAEKE
Wspólnik
2006-04-04
2016-10-17
126 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00 ZŁOTYCH
WIM PIERRE VERHELST
Wspólnik
2006-04-04
2019-12-30
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00 ZŁOTYCH
SILVIE CLAUDINE VERSCHETSE
Wspólnik
2016-10-17
2019-12-30
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁOTYCH
SISKA BERTE VERSCHETSE
Wspólnik
2016-10-17
2019-12-30
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁOTYCH
SOFIE PETRA VERSCHETSE
Wspólnik
2016-10-17
2019-12-30
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁOTYCH
STEFANIE JOZEFINE VERSCHETSE
Wspólnik
2016-10-17
2019-12-30
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.500,00 ZŁOTYCH
FREDERIK NEYENS
Prokurent
2017-08-11
2018-09-14
SAMOISTNA
WIM PIERRE VERHELST
Likwidator
2018-09-14
2019-12-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ANNE-MARIE AUGUSTA VERVAEKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-04
2016-10-17
WIM PIERRE VERHELST
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-04-04
2018-09-14
STEFANIE JOZEFINE VERSCHETSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2018-09-14
SOFIE PETRA VERSCHETSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2018-09-14
FREDDY PATRICK VERSCHETSE
PREZES ZARZĄDU
2006-04-04
2016-10-17
SISKA BERTE VERSCHETSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2018-09-14
SILVIE CLAUDINE VERSCHETSE
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-10-17
2018-09-14
2006-04-04
2018-09-14
"KONVERT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-04-04
2012-10-30
AL.JEROZOLIMSKIE, 212A, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2012-10-30
2014-11-27
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
2014-11-27
2016-12-30
PUŁAWSKA, 2, WARSZAWA, 02-566, WARSZAWA, POLSKA
2016-12-30
2017-11-13
UL. PIOTRKOWSKA, 183/187, ŁÓDŹ, 90-447, ŁÓDŹ, POLSKA
2017-11-13
2018-09-14
UL. GDAŃSKA, 40, ŁÓDŹ, 90-730, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie