KRS 0000383124
NIP5783095449
REGON28060402800000
NazwaAVASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAVASCO
Data rejestracji 20 kwi 2011 (13 lat temu) 20 kwi 2011
Data usunięcia 23 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NISKA, 2, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1600000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5783095449
data rejestracji 28 kwi 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 maj 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHINOMETAL-SOGEREC NV
Wspólnik
2011-04-20
2015-01-12
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600.000,00 ZŁ
VERGALLE INVEST NV
Wspólnik
2015-01-12
2020-06-23
1.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.600.000 ZŁ
TOMASZ ADAM MIŁOSZ
Likwidator
2018-10-12
2020-06-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ KWOTĘ 400.00,00 ZŁ (CZTERYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH LUB JEJ RÓWNOWARTOŚĆ W WALUTACH OBCYCH OBLICZONĄ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Z DNIA ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM, WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. NIE DOTYCZY TO REGULOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PUBLICZNOPRAWNYCH SPÓŁKI.
PATRICK BOUDEWIJN VAN ACKERE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2011-12-01
FRANK ANDRE VERGALLE
PREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2018-10-12
MARIO RAYMOND HERTEGONNE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2015-04-13
TOMASZ ADAM MIŁOSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-04-20
2018-10-12
JAN VAN HOUTTE
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-12-01
2018-10-12
2011-04-20
2018-10-12
AVASCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie